2007-07-12: Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: SWBS Gesellschaft für Forderungsmanagement mbH.
2011-03-02: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.600,00 EUR auf 28.800,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 28.800,00 EUR.
2011-04-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Buchalik, Peter, Koblenz, *02.05.1957.
2014-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.600,00 EUR auf nunmehr 32.400,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 32.400,00 EUR.
2014-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Koblenz beschlossen. Neuer Sitz: Koblenz. Geschäftsanschrift: Rudolf-Virchow-Straße 11, 56073 Koblenz.
2015-03-10: Bestellt als Geschäftsführer: Hammes, Manfred, Koblenz, *31.01.1973.
2016-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.800,00 EUR auf nunmehr 34.200,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 34.200,00 EUR.