2010-01-22: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2014-12-23: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-04-13: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-03-29: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Koos, Christian, Stralsund, *12.03.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Hartlieb, Dieter, Stralsund, *05.01.1958.
2018-04-29: Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Absätze 11 und 12 , § 11 Absatz 1 Ziffer 10 (Beschlussfassung der Gesellschaftsversammlung) und § 13 Absatz 6 (Lagebericht, Jahresabschluss) beschlossen.
2018-07-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Drescher, Anselm, Wendisch Baggendorf, *13.02.1982.
2020-01-08: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht worden.