2016-06-13: Kapital: 25.600,00 EUR. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2016 sind § 4 sowie §§ 7 und 16 des Gesellschaftsvertrags geändert worden. Das Stammkapital ist auf 25.564,59 € umgestellt und um 35,41 € auf 25.600,00 € erhöht worden.
2016-07-19: Geschäftsführer: 3.
Krüger, René Adolf, *14.02.1974, Niebüll; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Petersen, Heike; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schroeder, Günter.