2015-01-16: Bestellt als Geschäftsführer: Höber, Veronika, geb. Schmidt, Marxzell, *04.06.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Mathauer, Veit, Stuttgart, *28.06.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: von Stackelberg, Helmut, Weil im Schönbuch, *04.07.1953.