2018-03-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Saalfrank, Hans-Joachim, Kältemechaniker, Gochsheim. Bestellt: Geschäftsführer: Saalfrank, Horst, Stadtlauringen, *14.11.1960; Saalfrank, Rolf, Gochsheim, *14.11.1960, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Saalfrank, Monika, Gochsheim, *26.03.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 13.7.2020 hat die Satzung neu gefasst.
2022-02-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Saalfrank, Monika, Gochsheim, *26.03.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Saalfrank, Natascha, Schwebheim, *16.12.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.