2005-11-03: Prokura erloschen: Klein, Egon, Klarenthal. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bäcker, Carsten, Saarbrücken, *15.08.1967.
2007-03-07: Der mit der Saarstahl Aktiengesellschaft mit Sitz in Völklingen (Amtsgericht Saarbrücken HRB 74820) am 14.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 19.05.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2007-04-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kiefer, Bernd, Dillingen, *20.04.1943; Munkes, Richard, Beckingen, *05.01.1956.
2011-08-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Münnich, Bernd, Saarbrücken, *17.11.1962.
2014-07-28: Zwischen der Gesellschaft und der Saarstahl Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Völklingen (Amtsgericht Saarbrücken HRB 74820) als herrschender Gesellschaft ist am 27.05.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 11.06.2014 zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der Hauptversammlung b.z.w. Gesellschafterversammlung Bezug genommen.
2015-03-12: Prokura erloschen: Dr. Münnich, Bernd, Saarbrücken, *17.11.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Disteldorf, Jörg, Mettlach, *22.10.1977.
2017-05-08: Bestellt als Geschäftsführer: von Maurice, Helmut Paul, Wallerfangen, *02.10.1962.
2017-11-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Blaes, Leo, Diplom-Physiker, Wadgassen.
2020-10-26: Nicht mehr Geschäftsführer: von Maurice, Helmut Paul, Wallerfangen, *02.10.1962.
2020-12-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Reimsbach, Annette, Wadgassen, *16.06.1971.
2021-03-02: Prokura erloschen: Munkes, Richard, Beckingen, *05.01.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Born, Michael, Riegelsberg, *15.02.1980. Prokura geändert bei: Bäcker, Carsten Kai, Saarbrücken, *15.08.1967, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:
2022-06-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Fery, Aline Margaretha Isabella, Ensdorf, *06.05.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Philipps, Mark Johannes, Mettlach, *02.03.1967.