2007-05-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Oehler, Christian, Saarbrücken, *30.07.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Oehler, Christian, Saarbrücken, *30.07.1955.
2008-02-27: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsführung) beschlossen. Geschäftsführer: Ballier, Armin, Friedrichsthal, *24.12.1957; Dr. Heinke, Rüdiger, Wilnsdorf, *11.05.1939, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr.-Ing. Heinke, Rüdiger, Wilnsdorf, *11.05.1939. Bestellt zum Geschäftsführer: Thiel, Martin, Wilnsdorf, *19.02.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert: Der Geschäftsführer Ballier, Armin, Friedrichsthal, *24.12.1957, ist nunmehr einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Dörr, Johannes, Riegelsberg. Geschäftsanschrift: Am Römerkastell 6, 66121 Saarbrücken.
2010-05-19: Bestellt zum Geschäftsführer: Dr.-Ing. Heinke, Rüdiger, Wilnsdorf, *11.05.1939, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ballier, Armin, Homburg, *24.12.1957.
2011-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 26.950,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 2.605.250,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr.-Ing. Heinke, Rüdiger, Wilnsdorf, *11.05.1939.
2011-05-12: Bestellt zum Geschäftsführer: Dickmann, Martin, Bottrop, *18.06.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Theobald, Andreas, Wadgassen, *17.11.1967.
2013-11-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Thiel, Martin, Wilnsdorf, *19.02.1969.
2015-07-27: Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2015 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
2015-11-27: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Holzbaur, Horst Michael, Überlingen, *17.03.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-07: Bestellt als Geschäftsführer: Abel, Franz Jakob, St. Ingbert, *06.08.1952, einzelvertretungsberechtigt.
2016-03-07: Die Gesellschaft ist kraft Gesetzes aufgelöst. Gemäß § 65 Abs. 1 GmbHG von Amts wegen eingetragen. Prokura von Amts wegen nach § 384 Abs.2 gelöscht bei: Maul, Winfried, St. Ingbert, *27.04.1958. Prokura von Amts wegen nach § 384 Abs.2 FamFG gelöscht bei: Dr. Oehler, Christian, Saarbrücken, *30.07.1955; Theobald, Andreas, Wadgassen, *17.11.1967.
2016-10-05: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2016 hat die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maul, Winfried, St. Ingbert, *27.04.1958; Theobald, Andreas, Wadgassen, *17.11.1967.
2017-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Abel, Franz Jakob, St. Ingbert, *06.08.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ing. Oehler, Christian, Saarbrücken, *30.07.1955.
2019-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Holzbaur, Horst Michael, Überlingen, *17.03.1944.
2021-06-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Weber, Olivier, Saarguemines/Frankreich, *14.10.1986. Prokura erloschen: Dr. Ing. Oehler, Christian, Saarbrücken, *30.07.1955.