2017-02-22: Firma geändert, nun neue Firma: Wolfgang Wilhelms e.K. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Inhaber: Wilhelms, Wolfgang, Celle, *07.10.1950.
2018-06-15: Firma geändert, nun: Sabine Wilhelms e.K. Nicht mehr Inhaber: Wilhelms, Wolfgang, Celle, *07.10.1950. Eingetreten als Inhaber: Wilhelms, Sabine, Celle, *05.04.1978.