2014-04-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.03.2014. Geschäftsanschrift: Berner Straße 58, 60437 Frankfurt am Main . Gegenstand: Vermögensverwaltung, Wach-Sicherheitsdienst sowie der Betrieb einer Sicherheitsschule. Stammkapital: 5.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführerin: Dangmann, Kristin Anette, Frankfurt am Main, *30.01.1989, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Krüger, Markus, Croydon/Großbritannien, *04.12.1978.
2014-11-24: Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert, nun: Neue Firma: Safeconcept Group UG (haftungsbeschränkt).
2015-06-19: Bestellt als Geschäftsführer: Hahn, Tobias, Grünstadt, *19.07.1975.
2016-02-04: Nicht mehr Geschäftsführerin: Dangmann, Kristin Anette, Frankfurt am Main, *30.01.1989.
2017-08-30: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hinrichsberger Weg 1A, 17209 Sietow. Nicht mehr Geschäftsführer: Hahn, Tobias, Grünstadt, *19.07.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Zimmermann, Sven, Berlin, *22.03.1987. Prokura erloschen: Krüger, Markus, Croydon/Großbritannien, *04.12.1978.
2022-05-30: Das Registergericht beabsichtigt die im Handelsregister eingetragene Gesellschaft von Amts wegen nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte Löschung wird auf 1 Monat festgesetzt.