2013-11-22: Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.10.2012 ist das Stammkapital auf EUR umgestellt und auf 25.000 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital und Gschäftsanteil) und § 11 (Stimmrecht)
2019-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Saier, Regine, geb. Vetter; Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Rahnenführer, Michael, *20.10.1960, Birkenwerder; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Lorenz, Martin, *05.01.1986, Ahrensfelde OT Lindenberg; Einzelprokura