2009-10-20: Firma: Spreefabrik GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Friedbergstraße 10, 14057 Berlin Gegenstand: Marketing, Kommunikation, Vertrieb und Verkauf im Bereich Textilien und Sportartikel. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Kluge, Alexander, *30.09.1982, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 13.10.2009.
2009-11-06: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Platanenallee 28, 14050 Berlin.
2009-12-21: Geschäftsführer:; 2. Brincil, Marek, *24.07.1981, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-03-24: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Paul-Lincke-Ufer 8 c, 10999 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Brincil, Marek; Änderung zu Nr. 1: Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Kluge, Alexander; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Solin, Ulf Tomas, *16.03.1967, Kullavik, Schweden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-04-02: Firma: Salming Deutschland GmbH; Gegenstand: Marketing, Kommunikation, Vertrieb und Verkauf im Bereich Textilien und Sportartikel, primär von Produkten der Salming Sport AB, Schweden. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.03.2014 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2017-08-17: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Pappelallee 4, 10437 Berlin
2018-04-17: Geschäftsführer: 4.
Brincil, Marek, *24.07.1981, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-06-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Solin, Ulf Tomas; Geschäftsführer: 5.
Theil, Tomas, *08.10.1968, Brämhult/Schweden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-06-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kluge, Alexander; Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Theil, Tomas
2021-12-02: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Danziger Straße 118, 10405 Berlin