2013-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Kirchliche Aufsicht) beschlossen.
2020-08-04: Änderung der Geschäftsanschrift: Kloster Sießen 1, 88348 Bad Saulgau. Bestellt als Geschäftsführer: Tiedmann, Wibke, Stuttgart, *12.07.1975. Nicht mehr Geschäftsführer: Stollhof, Paul, Bad Saulgau, *19.06.1954.