2007-03-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Hermann Josef, Herten, *02.07.1939.
2017-03-02: Neu bestellt als Geschäftsführer: Reiner Franz, Smiejczak, Recklinghausen, *18.07.1959; Schmidt, Wilhelm, Herten, *28.11.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Reiner Franz, Smiejczak, Recklinghausen, *18.07.1959.
2021-10-04: Neu bestellt als Geschäftsführer: Horn, Klaudia Katharina, Herten, *09.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.