2007-05-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bonn, Johannes, Wechingen, *03.06.1971; Schulz, Ursula, Steinheim am Albuch, *06.11.1957.
2013-08-27: Bestellt als Geschäftsführer: Schulz, Ursula, Steinheim am Albuch, *06.11.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Andreas, Königsbronn, *07.12.1961. Prokura erloschen: Schulz, Ursula, Steinheim am Albuch, *06.11.1957.