2010-08-02: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Flughafenstr. 1 - 3, 22335 Hamburg.
2016-05-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Leinpfad 75, 22299 Hamburg.
2016-08-08: Änderung zur Geschäftsanschrift: Sierichstraße 32, 22301 Hamburg.
2019-02-28: Ausgeschieden Geschäftsführer: Woest, Jens Konrad Wilhelm, Hamburg, *24.01.1969. Bestellt Geschäftsführer: Woest, Souniya, Hamburg, *12.08.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Woest, Jens Konrad Wilhelm, Hamburg, *24.01.1969.