2015-05-11: Bestellt: Geschäftsführer: Eschholz, Dirk, Lützen, *07.05.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Minkwitz, Bodo, Dessau-Roßlau, *29.03.1951; Schöneich, Werner, Dessau-Roßlau, *17.07.1951; Tetzel, René, Dessau-Roßlau, *13.12.1952.