2018-03-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.12.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital), § 7 (Gesellschafterversammlung), § 8 (Vererbung von Geschäftsanteilen) und § 9 (Abtretung und Teilung von Geschäftsanteilen) zu ändern. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2018-07-25: Bestellt als Geschäftsführer: Elsasser, Martin-Siegfried, Siefersheim, *08.10.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Schüssler, Helmut Karl Wilhelm, Wörrstadt. Einzelprokura: Frondorf, Frank, Mauchenheim, *22.03.1966.