2017-05-05: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 beschlossen.
2019-02-20: Bestellt als Geschäftsführer: Schäffner, Reinhold, Mulfingen, *14.12.1973; Schäffner, Roland, Mulfingen, *18.12.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Zenkert, Maria Ida, geb. Stöcklein, Mulfingen.