2005-04-28: Forsttechnik Schültke GmbH & Co. KG, Sundern (Im Kaltenborn 44, 59846 Sundern, Handel mit Forst- und Gartentechnik, Zubehör hierfür sowie Serviceleistung). Kommanditgesellschaft. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Persönlich haftender Gesellschafter: Forsttechnik Schültke Verwaltungs-GmbH, Sundern (Arnsberg HRB 7149).
2013-07-10: Neue Firma: Schültke GmbH & Co. KG. Nach Umfirmierung nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Schültke Verwaltungs-GmbH, Sundern (Amtsgericht Arnsberg HRB 7149).
2021-06-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Beckers-Kamp 12, 59846 Sundern.
2022-04-11: Ausgeschieden als persönlich haftender Gesellschafter: Schültke Verwaltungs-GmbH, Sundern . Die Gesellschaft ist aufgelöst. Eine Liquidation findet nicht statt. Die Firma ist erloschen.