2007-03-09: Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung und Vertretung), § 5 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse), § 6 (Übertragung und Veräußerung von Geschäftsanteilen ), § 7(Ausscheiden eines Gesellschafters), § 8 (Tod eines Gesellschafters), § 10 (Jahresabschluß, Gewinnverteilung) und § 12 (LIquidation der Gesellschaft) beschlossen. Gleichzeitig wurde der Gesellschaftsvertrag teilweise neu gefasst. Nicht mehr Geschäftsführer: Scharfenkamp, Wolfgang, Gebäudereinigermeister, Oberhausen, *24.08.1928. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Eul, Klaus, Kevelaer, *29.03.1957. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Scharfenkamp-Pallerberg, Barbara, Oberhausen, *22.09.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Scharfenkamp-Pallerberg, Barbara, Oberhausen, *22.09.1958.