2011-04-15: Einzelprokura: Linvers, Ralf, Marl, *19.08.1965. Nach Einschränkung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gratias, Klaus, Moers, *06.06.1957.
2017-10-04: Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Theaterplatz 3, 45127 Essen.
2020-03-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Nina, Mülheim an der Ruhr, *14.03.1986; Schmale, Carola, Halver, *11.04.1981.