2017-04-07: Geschäftsführer: 2. Scheffler, Kay, *08.03.1973, Itzstedt; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3. Scheffler, Jann, *16.06.1969, Bad Oldesloe; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2016 sind zwei weitere Geschäftsführer bestellt und der Gesellschaftsvertrag in § 4 , § 10 (Einziehung) und § 12 (Bewertung und Auszahlung geändert worden.
2017-05-23: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Scheffler, Kay
2019-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Scheffler, Jann
2019-06-11: Änderung zu Nr. 2: Vertretungsbefugnis geändert; Geschäftsführer: Scheffler, Kay; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-07-08: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Scheffler, Jürgen
2020-12-15: Name der Firma nunmehr: Scheffler Elektrotechnik GmbH. Gegenstand: Herstellung elektrotechnischer Installationen und Anlagen jedweder Art sowie Handel mit elektrotechnischen Waren und Geräten. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 3.