2008-11-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Kneissler, Elke, Bankkauffrau, Bad Dürkheim, *07.05.1960.
2013-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Schehl Bauträger GmbH.
2021-08-25: Bestellt als Geschäftsführer: Kronbergs, Janis, Düsseldorf, *11.11.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schehl, Edelbert, Bautechniker, Bad-Dürkheim.