2009-03-05: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 2, 29556 Suderburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Schenk, Walter, Bau-Ing. und Zimmermeister, Suderburg, *20.05.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Schenk, Jens-Walter, Suderburg, *24.12.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 und 2 und mit ihr die Änderung der Firma des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: Schenk GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Herstellung und der Verkauf von schlüsselfertigen Häusern, jegliche Zimmerei und Dachdeckergewerke und der Handel mit den dafür erforderlichen Materialien. Einzelprokura: Schenk, Tanja, Suderburg, *25.06.1982.