2020-10-07: Bestellt als Geschäftsführer: Schettler, Andreas Friedrich, Düsseldorf, *28.10.1987, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-01: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Schettler, Rolf, Herten, *14.04.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-30: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Schettler, Andreas Friedrich, Düsseldorf, *28.10.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Walberg, Thomas, Marl, *10.09.1967.