2017-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Schick, Manfred, Garbsen, *19.01.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Schick, Oliver, Garbsen, *20.09.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schick, Oliver, Garbsen, *20.09.1971.
2017-11-17: Die Gesellschafterversammlungen vom 14.07.2017 und 18.09.2017 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.