2008-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Benz, Ralf, Geislingen/Steige, *06.10.1965.
2012-02-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Rheinlandstr. 110, 73312 Geislingen an der Steige. Bestellt als Geschäftsführer: Kruszek, Wolfgang, Geislingen an der Steige, *13.12.1952, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Kruszek, Gudrun, Geislingen/Steige, *10.05.1955.