2007-04-19: Die Gesellschafterversammlung hat am 13.03.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um insgesamt EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Außerdem wurde § 14 (Bekanntmachungen) geändert. 26.000,00 EUR.
2020-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Stehle, Manfred, Dipl.-Sportlehrer, Mertesdorf. Bestellt als Geschäftsführer: Stehle, Dominik Leo Felix, Kenn, *20.12.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Thyrsusstraße 4-6, 54292 Trier.