2017-08-17: Bestellt als Geschäftsführer: Schimmang, Christian, Stuttgart, *03.01.1981; Schimmang-Wassner, Katja, geb. Schimmang, Fellbach, *27.04.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schimmang, Hans-Georg, Kaufmann, Stuttgart.
2021-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 05.01.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 , § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Gerlingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Forchenrainstraße 73, 70839 Gerlingen.