2009-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Böblinger Straße 13, 71229 Leonberg. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Schlüter, Michael H., Leonberg, *26.04.1945; Schlüter, Doris, geb. Ströbele, Leonberg, *23.12.1946, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-26: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heiner, Robert, Stuttgart, *27.02.1972.
2014-11-25: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen: § 9 (Beirat) wurde eingefügt, die bisherigen §§ 9 bis 11 wurden damit zu §§ 10 bis 12, der bisherige § 9 nun § 10 (Bekanntmachungen) wurde neu gefasst.
2016-02-03: Bestellt als Geschäftsführer: Heiner, Robert, geb. Mamula, Stuttgart, *27.02.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schlüter, Doris, geb. Ströbele, Leonberg, *23.12.1946. Prokura erloschen: Heiner, Robert, geb. Mamula, Stuttgart, *27.02.1972.