2005-01-13: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Gerick, André, Aachen, *06.11.1966; Hündgen, Ralf, Hauset/Belgien, *30.08.1963; Dr. Wollseiffen, Guido Franz, Herzogenrath, *27.10.1966. Prokura erloschen: Frings, Sabine, Aachen, *18.06.1969; Dr. Gerick, Andrè, Aachen, *06.11.1966; Hündgen, Ralf, Würselen; Dr. rer. pol. Köster, Thomas Michael, Diplom-Kaufmann, Aachen; Schemmer, Jörg, Aachen, *02.09.1967; Dr. Wollseiffen, Guido Franz, Aachen, *27.10.1966.
2007-10-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter: Brockhaus, Marion, Würselen, *23.07.1974; Kloubert, Wilfried, Aachen, *17.01.1959.
2008-06-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter: Eigelshoven, Ernst, Aachen, *07.03.1937.
2010-01-08: Kommanditgesellschaft. Nach Änderung der Firma durch Beifügung des Rechtsformzusatzes nunmehr: Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Matthiashofstraße 47-49, 52064 Aachen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: VBR Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Aachen (Aachen HRB 15764), mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Gerick, André, Aachen, *06.11.1966; Hündgen, Ralf, Hauset/Belgien, *30.08.1963; Dr. rer. pol. Paffen, Karl-Heinz, Herzogenrath, *04.03.1955; Schreiber, Hans Jörg, Aachen, *16.05.1961; Dr. Wollseiffen, Guido Franz, Herzogenrath, *27.10.1966.
2010-03-25: Prokura erloschen: Dr. Krieger, Wilfried, Simmerath, *15.03.1969.
2010-03-25: Prokura erloschen: Dr. Krieger, Wilfried, Simmerath, *15.03.1969.
2010-09-06: Nach Änderung der Firma nunmehr: Neue Firma: Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
2012-03-23: Prokura erloschen: Prof. Dr. Schiffers, Joachim, Aachen, *04.06.1965.