Formell
2008-01-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Näher, Heinrich, Sonnenbühl, *25.09.1952.
2009-08-31:
Geschäftsanschrift: Bleiche 4, 79761 Waldshut-Tiengen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Adam, Roland, Ettenheim, *04.03.1955; Weißhaupt, Hans-Joachim, Überlingen, *21.07.1955.
2010-03-08:
Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Umkirch, 79224 Umkirch, Geschäftsanschrift: Am Gansacker 10 A, 79224 Umkirch; Zweigniederlassung Steißlingen, 78256 Steißlingen, Geschäftsanschrift: Mühleweg 5, 78256 Steißlingen. Prokura erloschen: Pfäfflin, Rainer, Pforzheim, *26.12.1952.
2010-10-11:
Bestellt als Geschäftsführer: Maier, Hansjörg, Lörrach, *02.02.1963, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Maier, Hansjörg, Rheinfelden, *02.02.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Remppis-Wandrey geb. Remppis, Albrecht, Nürtingen, *06.08.1955.
2011-07-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Eck, Mathias, Bad Säckingen, *11.12.1973.
2011-10-17:
Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Achern, 77855 Achern, Geschäftsanschrift: Brachfeldweg 21, 77855 Achern.
2012-09-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wurst, Dieter, Mainhardt, *30.05.1970.
2013-06-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rohrer, Thomas, Radolfzell am Bodensee, *27.05.1962.
2013-07-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fricker, Marc, Albbruck, *23.01.1976; Heim, Wolfgang, Eimeldingen, *18.09.1963.
2014-04-02:
Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Maier, Hansjörg, Lörrach, *02.02.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dettling, Thomas, Moos, *23.01.1975.
2014-10-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Bollacher, Tilman, Waldshut-Tiengen, *11.02.1964; Schneider, Timo, Rheinfelden Baden, *12.07.1972; Tim, Hartmut, Bühl, *09.07.1955.
2015-04-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: Schleith GmbH Baugesellschaft. Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 68165 Mannheim, Geschäftsanschrift: Kolpingstraße 18, 68165 Mannheim. Gegenstand geändert; nun: Der Betrieb eines Tief-, Straßen- und Ingenieurbauunternehmens, der Betrieb von Kies-, Schotter- und Mischwerken sowie die Durchfühung von Tätigkeiten als Makler, Bauträger und Baubetreuer im Sinne des § 34c der Gewerbeordnung.
2015-07-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pfau, Klaus, Lauchringen, *23.10.1968; Dr. Tintelnot, Matthias, Heidelberg, *18.12.1963.
2016-01-15:
Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Badenweiler, 79410 Badenweiler, Geschäftsanschrift: Badstraße 24, 79410 Badenweiler. Neue Geschäftsanschrift bei: Zweigniederlassung Rheinfelden, 79618 Rheinfelden Baden, Geschäftsanschrift: Schönenbergerstraße 13, 79618 Rheinfelden Baden. Prokura erloschen: Wurst, Dieter, Mainhardt, *30.05.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Broß, Jochen, Oberkirch, *05.06.1966; Schwendemann, Xaver, Steinach, *25.03.1958; Weimer, Bernd, Denzlingen, *01.10.1962.
2016-06-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brink, Martin, Stutensee, *29.04.1960.
2016-09-15:
Prokura erloschen: Remppis-Wandrey geb. Remppis, Albrecht, Nürtingen, *06.08.1955. Prokura geändert; nun: Einzelprokura: Eck, Mathias, Sasbachwalden, *11.12.1973.
2016-12-05:
Daten der Zweigniederlassung in 68165 Mannheim geändert; nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 68165 Mannheim, Geschäftsanschrift: Augustaanlage 59, 68165 Mannheim. Prokura erloschen: Adam, Roland, Ettenheim, *04.03.1955.
2017-08-15:
Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei: Geschäftsführer: Schleith, Claus Jakob, Waldshut-Tiengen, *06.10.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klein-Vetter, Jan, Stutensee, *25.04.1973.
2017-10-12:
Prokura erloschen: Weimer, Bernd, Denzlingen, *01.10.1962.
2018-01-04:
Bestellt als Geschäftsführer: Eck, Mathias, Miltenberg, *11.12.1973, einzelvertretungsberechtigt.
2018-01-11:
Prokura erloschen: Eck, Mathias, Sasbachwalden, *11.12.1973.
2018-01-24:
Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Karlsruhe, 76131 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Albert-Nestler-Straße 21, 76131 Karlsruhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung und die Zweigniederlassung 76131 Karlsruhe: Ittrich, Christian, Freiburg im Breisgau, *12.10.1976.
2018-06-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kronberger, Karl, Herbolzheim, *18.12.1973.
2018-07-19:
Prokura erloschen: Brink, Martin, Stutensee, *29.04.1960; Klein-Vetter, Jan, Stutensee, *25.04.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mladek, Manfred, Buchen, *02.02.1964.
2019-06-05:
Prokura erloschen: Dr. Tintelnot, Matthias, Heidelberg, *18.12.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Falter, Jens, Weinheim, *20.11.1972; Schmitt, Sven, Küssaberg, *31.03.1973.
2019-12-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zehner, Ines, Waldshut-Tiengen, *28.11.1980.
2020-01-30:
Prokura erloschen: Bollacher, Tilman, Waldshut-Tiengen, *11.02.1964; Tim, Hartmut, Bühl, *09.07.1955; Weißhaupt, Hans-Joachim, Überlingen, *21.07.1955.
2020-04-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seeger, Marc, Rheinfelden Baden, *27.07.1967.
2021-02-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jähnke, Jan-Christof, Mannheim, *24.05.1972.
2021-09-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Deuschle, Mathias, Bad Säckingen, *29.07.1980.
2021-12-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pfäfflin, Robin, Staufen im Breisgau, *09.01.1984.
2022-01-03:
Bestellt als Geschäftsführer: Fricker, Marc Oliver, Albbruck, *23.01.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Fricker, Marc Oliver, Albbruck, *23.01.1976. Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung 76131 Karlsruhe: Ittrich, Christian, Freiburg im Breisgau, *12.10.1976.
2022-02-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kiefer, Christian, Buchenbach, *06.12.1971.
2022-04-11:
Prokura erloschen: Pfäfflin, Robin, Staufen im Breisgau, *09.01.1984.