2015-02-16: Bestellt als Geschäftsführer: Schlenker, Michael, Heubach, *26.12.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-27: Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 6 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Schwäbisch Gmünd. Neue Geschäftsanschrift: Im Benzfeld 39, 73527 Schwäbisch Gmünd. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Schlenker, Dieter, Heubach, *11.02.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-01: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2022-04-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Schlenker, Dieter, Heubach, *11.02.1957.