2013-11-25: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Schuster, Frank
2015-11-11: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Heselhaus, Josef; Geschäftsführer: 3.
Breddin, Anja, *23.10.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Heselhaus, Josef
2021-06-17: Name der Firma: Schloss Wulkow GmbH; Vorstand: Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Breddin, Anna, *23.10.1979, Fredersdorf-Vogelsdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.06.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 1 .