2007-11-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmalz, Brunhild, Dortmund, *16.09.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Ostwald, Frank, Dortmund, *27.10.1962.
2009-09-14: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Schmalz Beteiligungsgesellschaft mbH, Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 22338), mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Schmalz Verwaltungs-GmbH, Dortmund (AG Dortmund HRB 8571).