2017-12-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.09.2017. Geschäftsanschrift: Rischerstraße 14, 69123 Heidelberg. Gegenstand: Die Übernahme, das Halten und das Verwalten von Gesellschaftsbeteiligungen. Stammkapital: 27.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Angelova-Brandt, Aleksandrina Ilieva, geb. Angelova, Heidelberg, *01.03.1990; Brandt, Christopher, Heidelberg, *13.04.1986; Taylor, Adam Paul, Heidelberg, *10.08.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-08: Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 3,00 EUR auf 27.003,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 27.003,00 EUR.
2020-11-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Taylor, Adam Paul, Heidelberg, *10.08.1987.