2008-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Drüppel, Friedrich, Schlossermeister, Schönaich; Schmid, Werner, Kaufmann, Böblingen.
2008-08-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Drüppel, Matthias, Gärtringen, *17.01.1973.
2011-05-30: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Wolf-Hirth-Straße 12, 71034 Böblingen. Bestellt als Geschäftsführer: Drüppel, Matthias, Waldenbuch, *17.01.1973.
2013-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Drüppel, Matthias, Waldenbuch, *17.01.1973.
2016-12-13: Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.11.2016 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 153.306,22 EUR auf 230.000,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Ausführung sämtlicher Schlosser- und Metallbauarbeiten sowie Herstellung von Stahl- und Leichtmetall-, Fenster- und Türanlagen und die Fertigung von Metalltrennwänden jeglicher Art und ferner die Verarbeitung von Edelstahl. Stammkapital nun: 230.000,00 EUR.