2005-03-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reschke, Jürgen, Mönchengladbach, *24.03.1952.
2006-11-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Heinrich, Kaufmann, Mönchengladbach. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Heinz, Mönchengladbach, *17.08.1947, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Deußen, Jürgen, Kaufmann, Mönchengladbach.
2015-07-07: Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Henrik, Mönchengladbach, *29.08.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.