2010-06-09: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Vogelsanger Weg 103-107, 40470 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Koch, Matthias, Düsseldorf, *10.06.1950.
2017-02-28: Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Henning, Bergisch Gladbach, *17.08.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Hans Ulrich, Bergisch-Gladbach, *18.02.1953.