2010-07-02: Die Gesellschafterversammlung hat am 28.05.2010 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 6 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 10 (Bekanntmachungen) zu ändern.
2015-01-08: Die Gesellschafterversammlung hat am 23.12.2014 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 7 (Geschäftsführung) zu ändern. Geänderte Vertretungsregelung, nunmehr: Geschäftsführer: Feuerstein, Klaus, Bochum, *20.11.1940, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Name geändert, nunmehr: Feuerstein, Claudia, Essen, *28.10.1969.
2020-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Feuerstein, Klaus, Bochum, *20.11.1940.
2020-03-10: Bestellt zum Geschäftsführer: Fabricius, Wilhelm Christian, Enschede / Niederlande, *24.02.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-10: Bestellt zum Geschäftsführer: Desel, Robert Engelhart, Wilton / Vereinigte Staaten, *04.10.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-10: Bestellt zum Geschäftsführer: Colwell, Jason Allen, Tervuren / Belgien, *31.10.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Colwell, Jason Allen, Tervuren / Belgien, *31.10.1976.
2021-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Feuerstein, Oliver, Hattingen, *01.01.1968.