2007-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Lehnen-Schmitz, Hans Georg, Mönchengladbach, *17.01.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Namensänderung Geschäftsführer: Lehnen-Schmitz, Helga, Kauffrau, Mönchengladbach, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Paul Heinz, Kaufmann, Mönchengladbach, *01.02.1940.