2007-07-16: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Henninger, Jürgen, Herbolzheim, *12.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-07-27: Geschäftsanschrift: Kinzigstr. 5, 79379 Müllheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmolck, Hans Rudolf, Emmendingen, *17.12.1931.
2020-02-12: Bestellt als Geschäftsführer: Schmolck, Pascal Luis, Reute, *08.10.1981, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Henninger, Jürgen, Herbolzheim, *12.04.1962.
2022-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR.