2009-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2008 hat die Änderung des § 8 (Übertragung von Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages und die Erweiterung um § 11 (Einziehung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Heinrich-Schönberg-Str.4, 01591 Riesa.
2009-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 4.354,06 EUR auf 260.000,00 EUR und die Änderung des § (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 260.000,00 EUR.
2019-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2019 hat die Änderung des § 7 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schneider, Günter, Riesa, *28.01.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Kaiser, Frank, Dresden, *04.03.1971, einzelvertretungsberechtigt.