2007-05-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.04.2007. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit als Ingenieurbüro für Leitungsrechte, Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung, Bauleitung, Dokumentation, Beweissicherung, Verkehrssicherung an Baustellen, Beratung, Projektleitung und Sicherheit-, Gesundheits- und Umweltschutz. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Schneider-Zens, Eva, Wittlich, *03.07.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-18: Bestellt als Geschäftsführer: Zens, Michael, Wittlich, *07.03.1977; Zens, Thorsten, Wittlich, *30.04.1981, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Tätigkeit als Ingenieurbüro für Leitungsrechte, Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung, Bauleitung, Dokumentation, Bestandsaufnahme, Verkehrssicherung an Baustellen, Beratung, Projektleitung und Sicherheit-, Gesundheits- und Umweltschutz. Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens - die Arbeitnehmerüberlassung, - Vermessungstätigkeiten, - Planungsbüro für Energie-, Telekommunikations- und Versorgungsleitungen.
2021-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider-Zens, Eva, Wittlich, *03.07.1960.