2016-06-15: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt und Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Jonasch, Alexander, Aalen, *10.02.1949.
2018-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, Manfred, Aalen, *28.07.1941.
2018-10-15: Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Charlotte, Aalen, *16.12.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schneider, Charlotte, Aalen, *16.12.1965.
2019-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Jonasch, Alexander, Aalen, *10.02.1949.
2019-03-04: Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Hannes, Aalen, *24.10.1996.