2006-08-31: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Neubeck, Andreas.
2015-05-19: Kapital: 45.000 EUR; Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Schneider, Ulrich, *02.04.1956, Neumünster, Malermeister; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.04.2015 ist das Stammkapital auf EUR umgestellt, sodann um 19.435,41 EUR auf auf nunmehr 45.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 3 , 5 (Gesellschafterversammlung) und 9 (Bekanntmachung).