2011-04-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.02.2011. Geschäftsanschrift: Stuttgarter Straße 37, 71069 Sindelfingen. Gegenstand: die Herstellung, der Vertrieb von und der Handel mit Tellerfedern und Sicherungsscheiben sowie damit zusammenhängenden Produkten, Schnitt-, Zieh-, und Stanzwerkzeugen, feingeschnittenen, gestanzten oder gedrehten technischen Teilen sowie der damit zusammenhängende Apparatebau. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Haunholter, Andy, Sindelfingen, *20.06.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-08-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sauer, Thomas Jörg, Altenriet, *03.07.1960; Stellmacher, Helge Stephan, Holzgerlingen, *17.10.1966; Dr. Teller, Cord Stefan, Leonberg, *22.01.1969.
2011-12-12: Prokura erloschen: Dr. Teller, Cord Stefan, Leonberg, *22.01.1969.
2013-02-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Naue, Knut, Stuttgart, *06.07.1968.
2016-04-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hofmann, Steffen, Weil der Stadt, *29.06.1966.
2017-05-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Karl, Alexander, Heilbronn, *26.08.1978.
2019-03-19: Prokura geändert; nun: Einzelprokura: Sauer, Thomas Jörg, Böblingen, *03.07.1960.
2020-06-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmieder, Dennis Nico, Stuttgart, *05.06.1982.
2020-10-14: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Karl, Alexander, Heilbronn, *26.08.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-19: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dr. Karl, Alexander, Heilbronn, *26.08.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Haunholter, Andy, Sindelfingen, *20.06.1963.
2022-05-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Aust, Erik Marcel, Weinstadt, *24.05.1968.