2008-03-11: Bestellt als Geschäftsführer: Bruns, Carsten, Meppen, *30.09.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bruns, Hildegard, Meppen, *22.05.1948.
2014-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Bruns, Karl-Heinz, Kaufmann, Meppen.