2008-03-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thümmrich, Falk, Freital/OT Pesterwitz, *27.06.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Richter, Heiko, Naumburg, *02.06.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-01-29: Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Str. 19, 99099 Erfurt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Richter, Heiko, Naumburg, *02.06.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Bolln, Stefan, Barmstedt, *04.09.1970; Graf, Martin, Denkendorf, *18.10.1977; Litschke, Torsten, Risum-Lindholm, *08.12.1969; Weber, Frank, Großmonra/Backleben, *03.06.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-07: Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Der Schornsteinfegerverlag GmbH. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Graf, Martin, Denkendorf, *18.10.1977.
2010-09-01: Bestellt: Geschäftsführer: Schweizer, Sascha, Roth, *27.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bolln, Stefan, Barmstedt, *04.09.1970. Bestellt: Geschäftsführer: Fürst, Daniel, Neu-Ulm, *11.05.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weber, Frank, Großmonra/Backleben, *03.06.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Villmann, David, Kaden, *04.10.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-26: Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Schornsteinfeger Verlag GmbH.
2020-07-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schweizer, Sascha, Roth, *27.03.1975. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Villmann, David, Erfurt, *04.10.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.