2007-04-10: Schottervertrieb Vordere Alb GmbH & Co. KG, Owen (Fabrikstr. 12, 73277 Owen, Der Vertrieb von Produkten der Steine- und Erdenindustrie.). Kommanditgesellschaft. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Schottervertrieb Vordere Alb Verwaltungs GmbH, Owen (Amtsgericht Stuttgart HRB 721455), mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-04: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bauer, Willi, Erkenbrechtsweiler, *12.07.1937; Moeck, Wolfgang, Grabenstetten, *05.03.1941, jeweils von der Vertretung ausgeschlossen.
2013-05-06: Sitz verlegt; nun: Erkenbrechtsweiler. Neue Geschäftsanschrift: Silcherstraße 1, 73268 Erkenbrechtsweiler. Personenbezogene Daten (Sitz) geändert bei Persönlich haftender Gesellschafter: Schottervertrieb Vordere Alb Verwaltungs GmbH, Erkenbrechtsweiler (Amtsgericht Stuttgart HRB 721455), mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-24: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Bauer, Willi, Erkenbrechtsweiler, *12.07.1937.